河南省原开封市委书记刘长春简历 个人资料及照片
河南省原开封市委书记刘长春简历,个人资料及照片。
公开资料显示,刘长春1953年出生,1973年5月参加工作,历任河南省洛阳市郊区区委书记、许昌市委常委、开封市委书记等职。2006年12月,刘长春从开封市委副书记“转正”至市委书记,而接替其市委副书记一职的正是周以忠。
河南省原开封市委书记刘长春简历
原开封市委书记刘长春落马。由于刘长春的开封市原市委书记身份,当地不少官场人士将刘长春被调查与三年前的开封官场地震联系起来。
2011 年5月,包括开封市原市长周以忠、原市委组织部长李森林等在内的多名开封官员先后被双规。2014年年初,周以忠因任职南阳市委副书记、开封市市长期间,利用职务之便,在土地规划出让、拨付经费及人事调整等方面,为他人谋取利益,共非法收受951.5万元,被法院判处无期徒刑。
彼时,正担任开封市委书记的刘长春却平安“着陆”,被上调河南省人大任职。
刘长春简历:
男,1953年7月出生,汉族,山东烟台人,硕士研究生,1982年1月入党,1973年5月参加工作。
1973.05~1975.08 河南省宜阳县韩城公社插队知青
1975.08~1978.03 河南省洛阳矿山厂木工分厂工人
1978.03~1982.01 河南洛阳农业机械学院机械一系机械专业学习
1982.01~1982.07 河南省洛阳缝纫机厂技术员
1982.07~1985.07 河南省洛阳郊区工农公社团委书记,党委秘书,党委副书记,工农乡党委副书记、乡长
1985.07~1989.04 河南省洛阳团市委书记
1989.04~1992.05 河南省洛阳市郊区区委副书记、区长
1992.05~1993.05 河南省洛阳市郊区区委书记
1993.05~1995.08 河南省洛阳市郊区区委书记、人大常委会主任
1995.08~1996.03 河南省许昌市委组织部部长(1993.09~1996.07 在中国人民大学经济管理专业在职研究生班学习)
1996.03~1998.03 河南省许昌市委常委、组织部部长
1998.03~2001.03 河南省许昌市委常委、副市长
2001.03~2002.07 河南省许昌市委副书记
2002.07~2002.08 河南省开封市委副书记、代市长
2002.08~2006.12 河南省开封市委副书记、市长
2006.12~2011.5 河南省开封市委书记
2011.6~ 河南省人大常委会财经委主任委员
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
旅游市场回暖释放更多岗位需求 转行者纷纷干回老本行
市场回暖释放更多岗位需求,转行者纷纷干回老本行 旅游业满血复活 从业者跑步回归 本报记者 李国 阅读提示 自今年1月以 [详细] -
多家新能源车企2月份销量同比环比双增长 今年继续免征车辆购置税激发消费潜力
本报记者 冯雨瑶 多家新能源车企2月份销量成绩单出炉。比亚迪、广汽埃安、赛力斯等均在当月实现销量同比、环比的双增长。造车新势 [详细] -
预定年内第四股?*ST荣华触及“1元退市”,3月3日起停牌
中新经纬3月2日电 2日晚间,*ST荣华发布公告称,公司今日收盘价为0 61元 股,已连续20个交易日收盘价低于人民币1元。根据相关规定,公 [详细] -
商务部:以渠道下沉为主线 推动农村消费进一步恢复和扩大
中新网3月2日电 3月2日,在权威部门话开局系列主题新闻发布会上,商务部部长助理陈春江表示,将深入贯彻党的二十大精神,按照中央一号 [详细] -
中国工程院院士倪光南:中国的巨大市场将成为支撑RISC-V的重要基地
中新网上海3月2日电 (记者 李佳佳)首届玄铁RISC-V生态大会2日在上海举行,中国工程院院士倪光南在会上表示,RISC-V是中国CPU领域最受 [详细]